Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Holmegaard Thygesen | 24.06.2014 | 18.09.2023 | adm. dir |
Lars Thuesen | 10.05.2012 | 24.06.2014 | adm. dir |
Jesper Wadum Nielsen | 29.06.2010 | 10.05.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tyge Jesper Rothe | 13.11.2015 | 18.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thuesen | 13.11.2015 | 18.09.2023 | formand |
Henrik Faber Andersen | 13.11.2015 | 18.09.2023 | næstformand |
Kurt Thyregod-Nielsen | 10.05.2012 | 13.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Oluf Svenheim | 10.05.2012 | 13.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Faber Andersen | 10.05.2012 | 12.11.2015 | formand |
Lars Thuesen | 10.05.2012 | 24.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bernd Petersen | 02.07.2010 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Wadum Nielsen | 29.06.2010 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thorsgaard Jensen | 29.06.2010 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |