Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jette Hvid Pedersen | 27.02.2024 | formand |
Tom Uglsø Jensen | 13.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bo Michael Kvist | 28.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gunni Frantz Hinsch Mikkelsen | 13.10.2020 | 27.02.2024 | formand |
Tom Uglsø Jensen | 25.06.2018 | 12.10.2020 | formand |
Micael Amden | 27.06.2013 | 26.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Gunni Frantz Hinsch Mikkelsen | 27.06.2013 | 25.06.2018 | formand |
Tom Uglsø Jensen | 18.01.2011 | 24.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Glenn Amden | 28.06.2010 | 14.10.2011 | bestyrelsesmedlem |