Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Legale ejere | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Heimstaden Frederik VII Gade ApS. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2010-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Heimstaden Sverrigsgade 22 ApS. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2014-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Heimstaden Badstuestræde 4 ApS. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2014-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Heimstaden Skindergade 20 ApS. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2014-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Heimstaden Vennemindevej ApS. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2014-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: BS BYGNINGS TEKNIK ApS. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsvinget 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 fjernes Bestyrelse: Isak Jakob Samuelsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 fjernes Direktion: Isak Jakob Samuelsson (direktør) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og sælge eller udleje fast ejendom. (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Bostad Invest 9 A/S (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 fjernes Legale ejere: Bröderna Samuelsson Invest AB (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 tilføjes Navne: Heimstaden BS Danmark A/S (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 fjernes Navne: BS DANMARK A/S (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 tilføjes Vedtægter: 2022-05-05 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 fjernes Kontaktoplysninger: ulla@beringogbering.dk (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 fjernes Reelle ejere: Chmouni Chamiran Samuelsson, Kristian Samuelsson (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Bestyrelse: Annika Kristin Samuelsson Enderlein (næstformand) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-04-29 fjernes Bestyrelse: Benjamin Kevin Samuelsson (næstformand) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsvinget 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2020-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 12, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 12, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2019-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 34, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ulla@beringogbering.dk (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 34, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 34, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-05-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-05-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-16 tilføjes Bestyrelse: Benjamin Kevin Samuelsson (næstformand) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2016-09-16 fjernes Bestyrelse: Karl Christoffer Lorensson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-16 tilføjes Direktion: Isak Jakob Samuelsson (direktør) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2016-09-16 fjernes Direktion: Gustav Robert Carlsson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-16 tilføjes Navne: BS DANMARK A/S (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2016-09-15 fjernes Navne: SBT DANMARK A/S (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-16 tilføjes Vedtægter: 2016-09-16 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2015-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 34, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2015-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 5., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Vedtægter: 2015-04-28 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2014-12-22 tilføjes Legale ejere: Bröderna Samuelsson Invest AB (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2014-12-22 tilføjes Reelle ejere: Chmouni Chamiran Samuelsson, Kristian Samuelsson (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2014-08-19 tilføjes Bestyrelse: Isak Jakob Samuelsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2014-08-19 fjernes Bestyrelse: Torbjörn Arvid Andreas Carlsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 5., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2014-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 5., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2012-11-21 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2012-11-28)
Den 2012-11-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 5., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2010-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-29 tilføjes Bestyrelse: Torbjörn Arvid Andreas Carlsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-29 tilføjes Direktion: Gustav Robert Carlsson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og ejerskab af værdipapirer og anden hermed forbunden aktivitet. (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2010-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Navne: SBT DANMARK A/S (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2010-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Stiftere: Skärgårdens Byggteknik AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2010-06-29 tilføjes Vedtægter: 2010-06-29 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2010-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-06-29)
Den 2010-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)