Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revisor | Tegningsregel | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Navne | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 17, 9760 Vrå (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 17, 9760 Vrå (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-02 tilføjes Direktion: Lars Svane Glinvad (direktør) (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-10-02 fjernes Direktion: Søren Als Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Andersen (formand) (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-01 tilføjes Direktion: Søren Als Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-04-01 fjernes Direktion: Jacob Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-03-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Kræmer (formand) (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 17, 9760 Vrå (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2021-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 43, 9800 Hjørring (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-04 tilføjes Hjemmeside: www.vendsysselff.dk (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: ja@andersenholding.dk (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kræmer (formand) (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-07-01 fjernes Bestyrelse: Ahmet Murat Cihangir Schäfer (formand) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Jacob Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-07-01 fjernes Direktion: Joël Patrice Häfliger (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: JACOB ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: VFF Invest ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Andersen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Ahmet Murat Cihangir Schäfer (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-06-22 fjernes Bestyrelse: Carsten Wøhlk Lauritsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-30 tilføjes Direktion: Joël Patrice Häfliger (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-04-30 fjernes Direktion: Jacob Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-30)
Den 2020-12-31 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-23)
Den 2020-12-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-23)
Den 2020-11-26 tilføjes Direktion: Jacob Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-30)
Den 2020-11-25 fjernes Direktion: Jacob Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden eller af direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 tilføjes Vedtægter: 2020-11-26 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2020-10-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-10 tilføjes Bestyrelse: Jacob Andersen (næstformand) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-09-10 fjernes Bestyrelse: Henrik Konnerup Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-09 fjernes Bestyrelse: Jacob Andersen (formand) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 506.000,00 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-09-10 tilføjes Legale ejere: VFF Invest ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-09-10 fjernes Legale ejere: VPI ApS (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-09-10 tilføjes Reelle ejere: Ahmet Murat Cihangir Schäfer (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-09-10 tilføjes Vedtægter: 2020-09-10 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-07-15 tilføjes Direktion: Jacob Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-07-15 fjernes Direktion: Ole Busch Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-03-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden, af direktøren og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Vedtægter: 2020-03-05 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Lars Svane Glinvad (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 43, 9800 Hjørring (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 43, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 505.000,00 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-03-12 tilføjes Vedtægter: 2019-03-12 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-10 tilføjes Direktion: Ole Busch Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Direktion: Glen Riddersholm (direktør) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Glen Riddersholm (direktør) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-10-31 fjernes Direktion: Mogens Krogh (direktør) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 43, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2018-09-01 tilføjes Bestyrelse: Mikael Toldbod Jakobsen (næstformand) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2018-09-01 tilføjes Direktion: Mogens Krogh (direktør) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 17, 9760 Vrå (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-31 fjernes Direktion: Mogens Krogh (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive professionel fodbold og dermed forbunden virksomhed, herunder handel, service og investeringer, som naturligt kan foretages i forening med professionel fodbold. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening, af direktøren og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-11-30 tilføjes Legale ejere: VPI ApS (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2017-11-29 fjernes Legale ejere: VPI ApS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 tilføjes Vedtægter: 2017-11-30 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-11-30 fjernes Bestyrelse: Allan Kaufmann Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-06 tilføjes Direktion: Mogens Krogh (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-06-06 fjernes Direktion: Jonas Haven (direktør) (offentliggjort 2017-06-18)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-20 tilføjes Bestyrelse: Jacob Andersen (formand) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-03-19 fjernes Bestyrelse: Søren Nørgaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-20 tilføjes Direktion: Jonas Haven (direktør) (offentliggjort 2017-06-18)
Den 2017-03-20 fjernes Direktion: Henrik Konnerup Nedergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 4.997.500,00 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-03-20 tilføjes Legale ejere: VPI ApS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-03-19 fjernes Legale ejere: VPI ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-20 tilføjes Vedtægter: 2017-03-20 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-28 fjernes Bestyrelse: Jeppe Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Bestyrelse: Ib Arendrup Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.997.500,00 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: VPI ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-06-29 fjernes Legale ejere: HÆSTRUP HOLDING A/S, L.H.O. HOLDING ApS, NF FURS A/S, Hjørring I.F. Fodbold, KENNETH JEPSEN UGILT HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 4.975.000,00 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-12-30 tilføjes Legale ejere: KENNETH JEPSEN UGILT HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-12-30 tilføjes Vedtægter: 2015-12-30 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-25 tilføjes Bestyrelse: Allan Kaufmann Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-11-25 fjernes Bestyrelse: Claus Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-25 tilføjes Vedtægter: 2015-11-25 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 17, 9760 Vrå (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2015-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlyst 9, 9800 Hjørring (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-20 fjernes Bestyrelse: Kaj Johan Schlie (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Bestyrelse: Kaj Johan Schlie (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive professionel idræt og dermed forbunden virksomhed, herunder handel, service og investeringer, som naturligt kan foretages i forening med professionel idræt. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2014-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2014-12-03 tilføjes Vedtægter: 2014-12-03 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-24 tilføjes Bestyrelse: Svend Abrahamsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-24 fjernes Bestyrelse: Thomas Hjortshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-24 tilføjes Navne: VENDSYSSEL FF ApS (offentliggjort 2013-11-05)
Den 2013-10-23 fjernes Navne: FC HJØRRING ApS (offentliggjort 2010-06-29)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 4.575.000,00 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2013-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 4.360.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-06-12 tilføjes Direktion: Henrik Konnerup Nedergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-12 fjernes Direktion: Jens Hatting (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 3.950.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-05-17 tilføjes Legale ejere: Hjørring I.F. Fodbold (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-27 tilføjes Legale ejere: NF FURS A/S (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2013-03-18 tilføjes Legale ejere: HÆSTRUP HOLDING A/S, L.H.O. HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2013-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 3.075.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-07 tilføjes Bestyrelse: Thomas Hjortshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-07 fjernes Bestyrelse: Lars Windstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.375.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-06-26 tilføjes Direktion: Jens Hatting (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-26 fjernes Direktion: Jacob Krüger Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 825.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 775.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-12 tilføjes Bestyrelse: Claus Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-12 fjernes Bestyrelse: Michael Hjorth Karlborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-23 tilføjes Direktion: Jacob Krüger Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-23 fjernes Direktion: Michael Hjorth Karlborg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 650.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-11-01 fjernes Bestyrelse: Claus Mohr Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlyst 9, 9800 Hjørring (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2011-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Åstrupvej 53, 9800 Hjørring (offentliggjort 2011-02-25)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åstrupvej 53, 9800 Hjørring (offentliggjort 2011-02-25)
Den 2011-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlyst 9, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-17 tilføjes Bestyrelse: Claus Mohr Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-17 fjernes Bestyrelse: Lasse Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 425.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)