Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | ||||
xbrl | Kapital | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildetoften 22, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-22 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Legale ejere: SYNNEST HOLDING ApS, PARTISIA ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Navne: Dec-17 ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Reelle ejere: Torben Synnest (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Stiftere: PARTISIA ApS, Ophørsselskabet af 21. juni 2016 ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-17 fjernes Direktion: Torben Synnest (direktør) (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-01-12 fjernes Kontaktoplysninger: ts@energiauktion.dk (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 fjernes Binavne: Skandinavisk Energiforum ApS, Nordisk Energiforum ApS, Nordenergi ApS, Energi & Økonomi ApS, Dansk Energiforum ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildetoften 22, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Center 12, 1., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Direktion: Torben Synnest (direktør) (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2017-12-30 fjernes Direktion: Torben Synnest (adm. dir) (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Navne: Dec-17 ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-12-30 fjernes Navne: ENERGIAUKTION.DK ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Reelle ejere: Torben Synnest (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-12-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Vedtægter: 2017-12-31 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Torben Synnest (formand) (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-01 fjernes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 tilføjes Binavne: Skandinavisk Energiforum ApS, Nordisk Energiforum ApS, Nordenergi ApS, Energi & Økonomi ApS, Dansk Energiforum ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2016-12-18 tilføjes Vedtægter: 2016-12-18 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: ts@energiauktion.dk (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2016-03-13 fjernes Kontaktoplysninger: torben@energiauktion.dk (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2015-10-20 tilføjes Vedtægter: 2015-10-20 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.250.000,00 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2015-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2015-06-30 tilføjes Legale ejere: SYNNEST HOLDING ApS, PARTISIA ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2015-06-29 fjernes Legale ejere: Ophørsselskabet af 21. juni 2016 ApS (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-06-30 tilføjes Vedtægter: 2015-06-30 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: torben@energiauktion.dk (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2013-12-27 fjernes Bestyrelse: Benjamin Lund Anwar Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Center 12, 1., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2013-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Banestrøget 23, 1. 5., 2630 Taastrup (offentliggjort 2010-09-01)
Den 2013-01-02 tilføjes Bestyrelse: Benjamin Lund Anwar Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 fjernes Bestyrelse: Marianne Østergaard Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Direktion: Torben Synnest (adm. dir) (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2013-01-02 fjernes Direktion: Marianne Østergaard Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af energi samt dertil relaterede produkter ved auktioner via internettet. (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2012-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2012-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2012-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-01-30 tilføjes Vedtægter: 2012-01-30 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banestrøget 23, 1. 5., 2630 Taastrup (offentliggjort 2010-09-01)
Den 2010-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2010-06-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Bestyrelse: Marianne Østergaard Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Direktion: Marianne Østergaard Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2010-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-22 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2010-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Legale ejere: Ophørsselskabet af 21. juni 2016 ApS (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2010-06-22 tilføjes Navne: ENERGIAUKTION.DK ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2010-06-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2010-06-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2010-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2010-06-22 tilføjes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2010-06-22 tilføjes Stiftere: PARTISIA ApS, Ophørsselskabet af 21. juni 2016 ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2010-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2010-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-19)