Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavelund 10, 3700 Rønne (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Direktion: Karsten Benno Sjøberg Olsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Kontaktoplysninger: friserolsen@gmail.com (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Legale ejere: K.O HOLDING HASLE ApS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Navne: KARSTENS VVS ApS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Reelle ejere: Karsten Benno Sjøberg Olsen (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Revisor: Bornholms Revision A/S (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Stiftere: Karsten Benno Sjøberg Olsen (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavelund 10, 3700 Rønne (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavelund 10, 3700 Rønne (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavelund 10, 3700 Rønne (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 10, 3790 Hasle (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: friserolsen@gmail.com (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2017-01-08 fjernes Kontaktoplysninger: wj77@karstensvvs.dk (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Revisor: Bornholms Revision A/S (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2016-11-01 fjernes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2014-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2014-10-31 tilføjes Vedtægter: 2014-10-31 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: wj77@karstensvvs.dk (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-25 tilføjes Legale ejere: K.O HOLDING HASLE ApS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-25 tilføjes Reelle ejere: Karsten Benno Sjøberg Olsen (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 10, 3790 Hasle (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Direktion: Karsten Benno Sjøberg Olsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Navne: KARSTENS VVS ApS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2010-06-21 tilføjes Stiftere: Karsten Benno Sjøberg Olsen (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2010-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-05)