Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 3, 1450 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-13 fjernes Navne: FIRST DIVER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Stiftere: LYNGBY HOLDING ApS, FIRST MARINE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Direktion: Stig Lyngby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 3, 1450 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-24 tilføjes Direktion: Stig Lyngby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forsikringsagenturvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed, som direktionen måtte beslutte. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Navne: FIRST DIVER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Stiftere: LYNGBY HOLDING ApS, FIRST MARINE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Vedtægter: 2010-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)