Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tineke Færch | 23.05.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Stener Færch | 05.05.2021 | 06.05.2021 | direktør |
Erik Stener Færch | 02.10.2018 | 23.05.2019 | adm. dir |
Tineke Færch | 10.07.2018 | 02.10.2018 | adm. dir |
Erik Stener Færch | 10.10.2016 | 10.07.2018 | direktør |
Michael Teschl | 01.08.2010 | 04.09.2012 | direktion |
Tineke Færch | 25.06.2010 | 30.12.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tineke Færch | 02.10.2018 | 07.09.2020 | formand |
Tyge Trier | 30.12.2016 | 10.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tineke Færch | 30.12.2016 | 10.07.2018 | formand |
Petronella Adriana Maria Bos | 30.12.2016 | 24.05.2017 | bestyrelsesmedlem |