Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kai Koustrup | 29.09.1975 | 13.01.2017 | direktion |
Preben Skovsbøl Knudsen | 29.09.1975 | 07.03.1997 | direktion |
Kai Koustrup | 29.09.1975 | 10.02.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kai Koustrup | 29.09.1975 | 10.02.1997 | bestyrelse |
Preben Skovsbøl Knudsen | 29.09.1975 | 10.02.1997 | bestyrelse |
Johannes Jessen Bryld | 29.09.1975 | 10.02.1997 | bestyrelse |
Inger Bernth Koustrup | 29.09.1975 | 10.02.1997 | bestyrelse |
Tove Knudsen | 29.09.1975 | 10.02.1997 | bestyrelse |