Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 34, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-06 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Interessenter: SUPERKOMP ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Legale ejere: Jacob Dalsgaard-Andersen, P.W. NET ApS, Rasmus Egsgaard Schnedler Mortensen, PW ADMINISTRATION & INVEST ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Navne: NET K/S (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 34, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 27, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: R.E.S.M. Ejerselskab IVS, Rasmus Egsgaard Schnedler Mortensen, PW ADMINISTRATION & INVEST ApS (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Jan Sørensen, R.E.S.M. Ejerselskab IVS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: PW ADMINISTRATION & INVEST ApS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 27, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2015-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringvej Syd 96, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2014-10-17)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2013-06-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-06-14 fjernes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-22 tilføjes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-02-22 fjernes Revisor: REVISORERNE I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er salg af kæledyrsprodukter og levende dyr på detailbasis. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2012-10-23 tilføjes Navne: NET K/S (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2012-10-22 fjernes Navne: PW NET K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2012-10-23 tilføjes Vedtægter: 2012-10-23 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringvej Syd 96, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2012-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Gjesingvej 23, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-20 tilføjes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2014-10-17)
Den 2012-02-19 fjernes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2010-08-25)
Den 2012-01-19 tilføjes Interessenter: SUPERKOMP ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2012-01-18 fjernes Interessenter: VET-KOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2010-08-12)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-17 tilføjes Legale ejere: P.W. NET ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2010-08-25)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Gjesingvej 23, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2010-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-06 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2010-06-06 tilføjes Interessenter: VET-KOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2010-08-12)
Den 2010-06-06 tilføjes Legale ejere: PW ADMINISTRATION & INVEST ApS, Jan Sørensen, Jacob Dalsgaard-Andersen (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2010-06-06 tilføjes Navne: PW NET K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2010-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2010-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-06-06 tilføjes Revisor: REVISORERNE I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2010-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)