Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Bestyrelse | Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2011-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØNDERJYSKE ISHOCKEY A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SønderjyskE Kvindehåndbold A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-02-11 sletter virksomheden Ejerskaber: SØNDERJYSKE HERREHÅNDBOLD A/S. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2018-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: SØNDERJYSK UDVIKLINGSSAMARBEJDE A/S. (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØNDERJYSK UDVIKLINGSSAMARBEJDE A/S. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: SØNDERJYSKE FODBOLD A/S. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Henrik Jepsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Klaus Baagøe Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-29 fjernes Bestyrelse: Mads Fischer Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 600.100,00 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 tilføjes Vedtægter: 2023-11-29 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at eje, drive og administrere selskaber, der er ejet - direkte eller indirekte - af Fonden til fremme af elitesport og kultur i Sønderjylland og udvikling og profilering af den sønderjyske region samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-13 tilføjes Vedtægter: 2018-11-13 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-28 tilføjes Bestyrelse: Mads Fischer Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-06-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Sommer Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Vedtægter: 2018-06-28 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-24 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-24 fjernes Bestyrelse: Michael Sylvester Saxtorph (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-29 tilføjes Bestyrelse: Henrik Sommer Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Bank (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-11 tilføjes Bestyrelse: Michael Sylvester Saxtorph (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-11 fjernes Bestyrelse: Erik Johannes Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionparken 7, 6500 Vojens (offentliggjort 2011-12-20)
Den 2011-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadion Alle 12, 6500 Vojens (offentliggjort 2011-03-16)
Den 2011-10-31 tilføjes Direktion: Klaus Baagøe Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2011-10-31 fjernes Direktion: Henrik Sommer Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadion Alle 12, 6500 Vojens (offentliggjort 2011-03-16)
Den 2011-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 5, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-01 tilføjes Bibranche: Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring (offentliggjort 2010-06-28)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2010-06-28)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 5, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Bestyrelse: Erik Johannes Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-22 tilføjes Direktion: Henrik Sommer Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at eje, drive og administrere selskaber, der er ejet - direkte eller indirekte - af Fonden til fremme af elitesport og kultur i Sønderjylland samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2010-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2010-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Legale ejere: FONDEN TIL FREMME AF ELITESPORT OG KULTUR I SØNDERJYLLAND (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-06-22 tilføjes Navne: SØNDERJYSK ELITESPORT A/S (offentliggjort 2010-06-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-06-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2010-06-22 tilføjes Stiftere: FONDEN TIL FREMME AF ELITESPORT OG KULTUR I SØNDERJYLLAND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Vedtægter: 2010-06-22 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2010-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-06-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)