Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tålforvej 34, 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tålforvej 34, 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2012-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ÅMARKSVEJ NR. 25 ApS. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2013-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TÅLFORVEJ NR. 15 ApS. (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2013-07-29 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET SKÆRING SKOLEVEJ ApS. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET SKÆRING SKOLEVEJ ApS. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2016-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Rosenvænget ApS. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Rosenvænget ApS. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2016-11-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Kildeagervej ApS. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Aarslev Højgård ApS. (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Kildeagervej ApS. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Gudnitz Copenhagen ApS. (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET 777 P/S. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET 777 ApS. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kildeagervej ApS. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet GG93 ApS. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gudnitz Copenhagen ApS. (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-01-23 tilføjes Direktion: Henning Gudnitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Legale ejere: B. GUDNITZ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2011-10-24 tilføjes Reelle ejere: Bente Koldby Gudnitz (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2011-10-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tålforvej 34, 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2010-06-22 tilføjes Direktion: Bente Koldby Gudnitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektudvikling, køb og salg af fast ejendom samt salg af konsulentydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Navne: BG UDVIKLING ApS (offentliggjort 2010-06-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-06-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Stiftere: Bente Koldby Gudnitz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Vedtægter: 2010-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)