Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Thulevej 22, 5210 Odense NV (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-09-30 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Navne: EJENDOMMEN THULEVEJ ApS (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-06-04 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Stiftere: Lars Holbech Tømmerup (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Direktion: Lars Holbech Tømmerup (direktion) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2013-09-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-09-30 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2013-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2013-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2013-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-06-04 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2013-05-02 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thulevej 22, 5210 Odense NV (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2013-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Georgsgade 25, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georgsgade 25, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-10 tilføjes Direktion: Lars Holbech Tømmerup (direktion) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2010-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Navne: EJENDOMMEN THULEVEJ ApS (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 tilføjes Stiftere: Lars Holbech Tømmerup (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Vedtægter: 2010-06-10 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)