Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Mouroux Dam | 17.11.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Johan Claudi Risom | 17.06.2010 | 17.11.2023 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Mouroux Dam | 17.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
David Richard Kenyon | 07.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Daniel Lögdberg | 07.09.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kerron Christian | 07.09.2022 | 23.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Johan Claudi Risom | 31.05.2012 | 17.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Philip Martin Thygesen Bruce | 31.05.2012 | 07.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nicolas Linde | 31.05.2012 | 07.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Gammelgaard Poulsen | 31.05.2012 | 07.09.2022 | formand |