Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Binavne: TORVITS STRATEGI ApS, TORVITS EXPERIENTIAL ApS, TORVITS CREATIVE ApS, TORVITS & GOOSMANN ApS, OPLEVELSESDESIGN ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Direktion: Steffen Torvits (direktør) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Hjemmeside: togg.dk (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Kontaktoplysninger: steffen@torvits.dk (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Legale ejere: TORVITS ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Navne: TORVITS KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Reelle ejere: Steffen Torvits (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Stiftere: Steffen Torvits (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2019-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 41, 2200 København N (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Hjemmeside: togg.dk (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 41, 2200 København N (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2017-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunsøvej 9, 3500 Værløse (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-12 fjernes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: steffen@torvits.dk (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2013-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for rådgivning og kommunikation og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2013-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2013-05-30 tilføjes Vedtægter: 2013-05-30 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2013-05-30 fjernes Binavne: TORVITS DESIGN THINKING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-17 tilføjes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Revisor: Nordkyst Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 91.000,00 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunsøvej 9, 3500 Værløse (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2010-06-21 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Binavne: TORVITS DESIGN THINKING ApS, TORVITS STRATEGI ApS, TORVITS EXPERIENTIAL ApS, TORVITS CREATIVE ApS, TORVITS & GOOSMANN ApS, OPLEVELSESDESIGN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Direktion: Steffen Torvits (direktør) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Legale ejere: TORVITS ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Navne: TORVITS KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Reelle ejere: Steffen Torvits (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Revisor: Nordkyst Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Stiftere: Steffen Torvits (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-04)