Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Abdulla Ibrahim Mansour | 31.08.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mohammad Saad | 25.11.2019 | 31.08.2020 | direktør |
Khaled Abdallah Mansour | 06.10.2014 | 25.11.2019 | direktør |
Birger Hansen Munter | 10.11.2010 | 06.10.2014 | direktør |
Ahmed Abdullah Mansour | 22.06.2010 | 10.11.2010 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 15.06.2010 | 22.06.2010 | direktør |