Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 3, 1606 København V (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Direktion: Udit Tibrewal (direktion) (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-16 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Legale ejere: SITECORE CORPORATION A/S (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Navne: SITECORE TYSKLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Stiftere: SITECORE CORPORATION A/S (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-08-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-20 tilføjes Direktion: Udit Tibrewal (direktion) (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2015-02-20 fjernes Direktion: Michael Seifert (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at eje værdipapirer, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Vedtægter: 2015-02-20 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2013-11-29 tilføjes Direktion: Kim Elsass (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-01-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2013-01-10 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 3, 1606 København V (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Direktion: Michael Seifert (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-16 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Legale ejere: SITECORE CORPORATION A/S (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Navne: SITECORE TYSKLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-06-16 tilføjes Stiftere: SITECORE CORPORATION A/S (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2010-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-10)