Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-22 fjernes Navne: PT LEASING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Stiftere: Peter Mikael Falk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 13, 3320 Skævinge (offentliggjort 2014-03-05)
Den 2014-02-05 fjernes Direktion: Søren Wonsild Glud (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 13, 3320 Skævinge (offentliggjort 2014-03-05)
Den 2014-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkehøjvænge 23, 3520 Farum (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2013-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøve leasingvirksomhed, investering samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Navne: PT LEASING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-14 fjernes Navne: BUSINESS FLEET ApS (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Vedtægter: 2013-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkehøjvænge 23, 3520 Farum (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2013-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilvordeparken 17, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-12-08)
Den 2013-12-08 tilføjes Direktion: Søren Wonsild Glud (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-08 fjernes Direktion: Peter Mikael Falk (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-11-25 tilføjes Navne: BUSINESS FLEET ApS (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-11-24 fjernes Navne: 4MF HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-08)
Den 2013-11-25 fjernes Revisor: Glud&Ko (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilvordeparken 17, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-12-08)
Den 2012-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 57, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 57, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-16 tilføjes Direktion: Peter Mikael Falk (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2010-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Navne: 4MF HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-08)
Den 2010-06-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Revisor: Glud&Ko (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Stiftere: Peter Mikael Falk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)