Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Brangstrup Keldke | 25.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Boye Rasmussen | 28.05.2021 | 14.11.2022 | direktør |
Bo Brangstrup Keldke | 28.05.2021 | 08.11.2021 | direktør |
Claus Normann Hansen | 01.09.2010 | 08.11.2021 | adm. dir |
John Kjærgaard Jensen | 15.06.2010 | 15.03.2021 | direktør |
Jan Koch Pedersen | 15.06.2010 | 13.07.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Boye Rasmussen | 14.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bo Brangstrup Keldke | 14.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Normann Hansen | 14.08.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Holger Hjølund Larsen | 25.01.2022 | 14.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Syberg | 25.01.2022 | 14.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Krøyer | 25.01.2022 | 14.08.2024 | formand |
Claus Normann Hansen | 25.01.2022 | 13.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Boye Rasmussen | 08.11.2021 | 25.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Brangstrup Keldke | 08.11.2021 | 25.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Normann Hansen | 08.11.2021 | 24.01.2022 | formand |