Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krystalgade 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 33, 3730 Nexø (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: bornholm@advodan.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-03 fjernes Kontaktoplysninger: mail@bnrevision.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2010-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nexø Kontorservice ApS. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2019-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BN FORLAG ApS. (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2023-10-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 33, 3730 Nexø (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2022-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 9, 3730 Nexø (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-11-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 9, 3730 Nexø (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@bnrevision.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2017-02-10 tilføjes Direktion: Ole Bay-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-10 fjernes Direktion: Lars Veng Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-10 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-10 tilføjes Legale ejere: Ole Bay-Nielsen (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-10 fjernes Legale ejere: Lars Veng Petersen (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-10 tilføjes Reelle ejere: Ole Bay-Nielsen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: BN REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2012-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 29 10., 1700 København V (offentliggjort 2011-07-28)
Den 2012-12-05 tilføjes Direktion: Lars Veng Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-05 fjernes Direktion: Lasse Astorp (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-30 tilføjes Legale ejere: Lars Veng Petersen (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2011-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 29 10., 1700 København V (offentliggjort 2011-07-28)
Den 2011-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 29, st. tv., 1700 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 29, st. tv., 1700 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-06-04 tilføjes Direktion: Lasse Astorp (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andre værdipapirer samt investeringvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2010-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Navne: ONE DAY HOLDING ApS (offentliggjort 2010-06-11)
Den 2010-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Revisor: BN REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Stiftere: Lasse Astorp, Lars Veng Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Vedtægter: 2010-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-11)
Den 2010-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)