Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask |
Den 2022-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedebakken 12, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bjd-advokater.dk (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 fjernes Kontaktoplysninger: smedebakken@besked.com (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Navne: Ejerforeningen Sankt Pauls Gade 4 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 fjernes Navne: Ejerforeningen Sankt Pauls Gade 4 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedebakken 12, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 3, 2. th., 1311 København K (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2022-02-14 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-02-06 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2022-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: smedebakken@besked.com (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-02-06 fjernes Kontaktoplysninger: jakob@mose.dk (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2022-02-14 tilføjes Navne: Ejerforeningen Sankt Pauls Gade 4 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-02-06 fjernes Navne: Ejerforeningen Sankt Pauls Gade 4 (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2022-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-02-06 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2019-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2019-02-11 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-11 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2019-02-10 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 3, 2. th., 1311 København K (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2018-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenlund Park 18, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jakob@mose.dk (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2018-09-02 fjernes Kontaktoplysninger: jl@combiship.dk (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlund Park 18, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jl@combiship.dk (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Pauls Gade 4, 4. th., 1313 København K (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: kimthorbjornsson@post.com (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2015-12-31 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2014-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Pauls Gade 4, 4. th., 1313 København K (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2014-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Pauls Gade 4, st. th., 1313 København K (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kimthorbjornsson@post.com (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2014-02-08 fjernes Kontaktoplysninger: broch1@hotmail.com (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2011-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: broch1@hotmail.com (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Pauls Gade 4, st. th., 1313 København K (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2010-08-23 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-23 tilføjes Navne: Ejerforeningen Sankt Pauls Gade 4 (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2010-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2016-08-29)