Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ø. Grønningvej 16, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ø. Grønningvej 16, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ø. Grønningvej 16, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: C.J. Brandts Vej 21, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: KW@VIA.dk (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-05 fjernes Kontaktoplysninger: SKL@ucc.dk (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.J. Brandts Vej 21, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-04-02 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Kontaktoplysninger: SKL@ucc.dk (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-04-02 tilføjes Navne: Seminariernes Tysklærerforening (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: På Bjerget 16, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Kontaktoplysninger: SKL@ucc.dk (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Navne: Seminariernes Tysklærerforening (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: På Bjerget 16, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2010-08-22 tilføjes Hovedbranche: Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: SKL@ucc.dk (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2010-08-22 tilføjes Navne: Seminariernes Tysklærerforening (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2010-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-08-24)