Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 12, 1. 4., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vildtbaneparken 74, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: Kallekallenbach@hotmail.com (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: jontomkris@gmail.com (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2018-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vildtbaneparken 74, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2018-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vildtbaneparken 74, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vildtbaneparken 74, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Husumvej 117, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: jontomkris@gmail.com (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2017-01-30 fjernes Kontaktoplysninger: christinakrarup@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2012-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husumvej 117, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2012-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bukkeballevej 48, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: christinakrarup@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bukkeballevej 48, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-21 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-21 tilføjes Navne: E/F Skt. Gertruds Stræde 3 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)