Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mette Skov(virk.: 37) | 3,23 % | 3,23 % | 3,23 % | 3,23 % |
Tore Leifer(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Elsebeth Nielsen(virk.: 28) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,57 % |
Per Thornit(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marlene Nørgaard Carolus(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Stig Lennart Andersson(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørn Boisen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lally Rigmor Hoffmann(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kirsten Malling Biering(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anne Mette Vestergaard(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Starbæk Christensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Langergaard(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,23 % | 1,23 % | 1,23 % | 2,26 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Thornit | ||
Lally Rigmor Hoffmann | ||
Tore Leifer | 01.01.2007 | Havebo 11A, 2500 Valby |
Elsebeth Nielsen | 01.01.2007 | Langelinie 1B, 6000 Kolding |
Stig Lennart Andersson | 05.05.2008 | Ben Websters Vej 52, 2450 København SV |
Kirsten Malling Biering | ||
Anne Mette Vestergaard | 23.08.2016 | Sankt Thomas Alle 9, 1824 Frederiksberg C |
Marlene Nørgaard Carolus | 01.11.2018 | Store Kongensgade 63A, 1264 København K |
Jørn Boisen | 01.03.2023 | Nysøvej 1A, 2720 Vanløse |
Jesper Langergaard | 01.09.2023 | Fr.Berg Bredegade 13A, 2000 Frederiksberg |
Mette Skov |
Aktive virksomheder: (12) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AAGE V. JENSEN NATURFOND | 30205596 | NORMAL | Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (021000) |
Aage v Jensen Charity Foundation | 10691346 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
BAIXAMAR FONDEN | 19527131 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
C. W. MESSERSCHMIDTS FOND | 10598435 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Fonden for Det Danske Studenterhus i Paris | 33000111 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Kampco ApS | 41904305 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet Strandvejen 111, 4600 Køge ApS | 44525380 | NORMAL | Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (701010) |
Lille Vildmose Naturfond | 31343070 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Partnerselskabet Strandvejen 111, 4600 Køge | 44526980 | NORMAL | Hoteller (551010) |
RESCO ApS | 31889863 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Sødringholm Land- og Skovbrug | 15781297 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Vesco ApS | 34090564 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Fonden for Det Danske Studenterhus i Paris. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.07.2010 (5190 dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mette Skov(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 |
Tore Leifer(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elsebeth Nielsen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Per Thornit(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marlene Nørgaard Carolus(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Stig Lennart Andersson(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jørn Boisen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lally Rigmor Hoffmann(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kirsten Malling Biering(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anne Mette Vestergaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Starbæk Christensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesper Langergaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 49 % | 0 % | 0 % | 2 % | 22 % | 27 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mette Skov(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 21 | 1 | 29 |
Tore Leifer(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Elsebeth Nielsen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 1 | 1 | 17 |
Per Thornit(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marlene Nørgaard Carolus(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 7 | 0 | 6 |
Stig Lennart Andersson(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 5 |
Jørn Boisen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lally Rigmor Hoffmann(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kirsten Malling Biering(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anne Mette Vestergaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Starbæk Christensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesper Langergaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 31 | 31 | 4 | 68 |
Pct. | 23 % | 23 % | 3 % | 51 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |