Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampesgade 4, 5. th., 1702 København V (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampesgade 4, 5. tv., 1702 København V (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: steffenbodskov@hotmail.com (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampesgade 4, 5. tv., 1702 København V (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampesgade 4, 5. tv., 1702 København V (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-15 fjernes Kontaktoplysninger: andersbirgerhansen@gmail.com (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-04-26 tilføjes Kontaktoplysninger: andersbirgerhansen@gmail.com (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-04-25 fjernes Kontaktoplysninger: andersbhansen@yahoo.dk (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampesgade 4, 5. tv., 1702 København V (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2010-07-24 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: andersbhansen@yahoo.dk (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2010-07-24 tilføjes Navne: E/F Stampesgade 4 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)