Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Lange | 01.09.2021 | 28.11.2022 | adm. dir |
Francisco Esteban Larrain Echeverria | 09.01.2018 | 01.09.2021 | adm. dir |
Carsten Haagensen | 15.06.2010 | 09.01.2018 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.06.2010 | 15.06.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Albert Karl von Appen Burose | 01.09.2021 | 28.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Haagensen | 15.06.2010 | 28.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Enrique Reinaldo Ide Valenzuela | 15.06.2010 | 28.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dag Karl Albert von Appen Burose | 15.06.2010 | 28.11.2022 | formand |