Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2010-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: LIVING GRUNDE HAMMEL A/S. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCM FUND 1 ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KRISTOFFERVEJEN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2015-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Keynet SSL IVS. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2016-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Stig Bredstrup & Co. Arkitekter ApS. (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Fintech Services ApS. (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2017-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Tvangsauktionshuse.dk ApS. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2020-08-07 sletter virksomheden Ejerskaber: ANYDAY A/S. (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: POP2 ApS. (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2021-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: CLRHS Holding A/S. (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-10-29 sletter virksomheden Ejerskaber: ANYDAY A/S. (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2022-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: CLRHS Holding A/S. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Velocity II SPSC A/S. (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2020 Finance ApS. (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANYDAY A/S. (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: FINANCE+SCM-INVESTMENTS@NCLEAR.DK (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: finance@nclear.dk (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@nclear.dk (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2022-07-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2016-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Georg Krügers Vej 53, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2013-09-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2013-09-26 tilføjes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2013-09-26 fjernes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2013-09-05 fjernes Revisor: Jan Jønsson Granat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Krügers Vej 53, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2013-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 40, 3. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2012-07-08)
Den 2012-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 40, 3. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2012-07-08)
Den 2012-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 40, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre, udvikle og udleje fast ejendom samt udøve generel investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-06 tilføjes Navne: SCM INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2012-07-08)
Den 2012-07-05 fjernes Navne: UGS BRICKS ApS (offentliggjort 2010-06-10)
Den 2012-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-06 tilføjes Vedtægter: 2012-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 40, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-05-31 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2010-06-11)
Den 2010-05-31 tilføjes Direktion: Claus Methmann Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2010-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Legale ejere: C. METHMANN CHRISTENSEN HOLDING ApS, TRIPLE-S HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2010-05-31 tilføjes Navne: UGS BRICKS ApS (offentliggjort 2010-06-10)
Den 2010-05-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Methmann Christensen, Søren Soltveit (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2010-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2010-05-31 tilføjes Revisor: Jan Jønsson Granat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Stiftere: TRIPLE-S HOLDING ApS, C. METHMANN CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-10)
Den 2010-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)