Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flintemarken 27, st. th., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Flintemarken 27, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: bicyceparts.dk@gmail.com (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flintemarken 27, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2016-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 73, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-08-28)
Den 2013-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, salg af tjenesteydelser, produktion samt produktudvikling. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Vedtægter: 2013-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Jan Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 73, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-08-28)
Den 2010-06-07 tilføjes Binavne: BICYCEPARTS.EU ApS, BICYCEPARTS.COM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Direktion: Jannik Hyltoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2010-06-14)
Den 2010-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Legale ejere: Jannik Hyltoft (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Navne: BICYCEPARTS.DK ApS (offentliggjort 2010-06-10)
Den 2010-06-07 tilføjes Reelle ejere: Jannik Hyltoft (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2010-06-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jan Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Stiftere: Jannik Hyltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-10)
Den 2010-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)