Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: d line Invest ApS. (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2024-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 19.277.487,00 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-01-26 tilføjes Vedtægter: 2024-01-26 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-08-23 tilføjes Bestyrelse: Frederik Petersen (formand) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Bestyrelse: Frederik Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 18.510.000,00 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-08-23 tilføjes Vedtægter: 2023-08-23 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 fjernes Direktion: Frederik Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 tilføjes Direktion: Peter Bjertrup Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 59, kl., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 22, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: service@dline.com (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@dline.com (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 22, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 22, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-05-30 fjernes Bestyrelse: Ole Winberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Bestyrelse: Ole Winberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-09-11 tilføjes Binavne: QTOO A/S (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-08-03 tilføjes Vedtægter: 2020-08-03 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-04 tilføjes Direktion: Frederik Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-06-04 fjernes Direktion: Søren Blangsted (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 22, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2020-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 22, 2620 Albertslund (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Petersen (formand) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Søren Blangsted (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Hans Christian Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Bestyrelse: Morten Balsby (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 22, 2620 Albertslund (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2017-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-26 tilføjes Hjemmeside: dline.com (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-04 tilføjes Bestyrelse: Frederik Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2015-05-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-05-20 tilføjes Vedtægter: 2015-05-20 (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-24 fjernes Bestyrelse: Andreas Christian Tandrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-18 tilføjes Legale ejere: Hans Christian Petersen (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2014-07-08 tilføjes Bestyrelse: Morten Balsby (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-08 tilføjes Direktion: Hans Christian Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-08 fjernes Direktion: Johan Fløe Svenningsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Johan Fløe Svenningsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 fjernes Direktion: Allan Grøndahl Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-05-27 tilføjes Direktion: Allan Grøndahl Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-27 fjernes Direktion: Frederik Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 tilføjes Direktion: Frederik Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 fjernes Direktion: Jesper Erik Althoehn Friis (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2012-09-21)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-30 fjernes Hovedbranche: Støbning af stålprodukter (offentliggjort 2010-07-07)
Den 2012-08-23 tilføjes Direktion: Jesper Erik Althoehn Friis (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-23 fjernes Direktion: Frederik Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 102, 2600 Glostrup (offentliggjort 2010-07-01)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-05 tilføjes Legale ejere: Hanse Handel GmbH (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dline.com (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2010-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 102, 2600 Glostrup (offentliggjort 2010-07-01)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Støbning af stålprodukter (offentliggjort 2010-07-07)
Den 2010-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor produktion, handel og salg af industriprodukter. Virksomheden kan udøves direkte eller via ejerskab af kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Navne: D LINE A/S (offentliggjort 2010-07-01)
Den 2010-06-29 fjernes Navne: 2XP INDUSTRY A/S (offentliggjort 2010-06-10)
Den 2010-06-03 tilføjes Navne: 2XP INDUSTRY A/S (offentliggjort 2010-06-10)
Den 2010-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Vedtægter: 2010-06-30 (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2010-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnakkegårds Alle 60, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnakkegårds Alle 60, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-17 tilføjes Bestyrelse: Andreas Christian Tandrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-17 fjernes Bestyrelse: Martin Lavesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-03 tilføjes Bestyrelse: Martin Lavesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-17 tilføjes Direktion: Frederik Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-17 fjernes Direktion: Hans Christian Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-03 tilføjes Direktion: Hans Christian Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2010-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-17 tilføjes Legale ejere: EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, BRDR. BALSBY HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2010-06-03 tilføjes Legale ejere: 2XPETERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2010-06-17 tilføjes Reelle ejere: Martin Meesenburg, Nicole Ehrlich-Adam (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2010-06-03 tilføjes Binavne: D LINE PRODUCTION A/S, D LINE INTERNATIONAL A/S, 2XP INDUSTRY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-06-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Stiftere: 2XPETERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-06-10)
Den 2010-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)