Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Partrederiet Hallingsø L573. (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2018-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Partrederiet Meilsø L 673. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2020-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P/R Mini-Knak. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2021-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Protica BoligInvest Kolding A/S. (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fiskerivirksomheder, samt andre naturlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Legale ejere: René Rønn (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2010-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Vedtægter: 2010-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 14, 7673 Harboøre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-09 tilføjes Direktion: René Rønn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2010-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Navne: RENE RØN FISKERI ApS (offentliggjort 2010-06-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Reelle ejere: René Rønn (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2010-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Stiftere: René Rønn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)