Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2017-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Irisvej 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Direktion: Jesper Højbjerg Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-09 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Kontaktoplysninger: jesper@sigmamedia.dk (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Legale ejere: J. HØJBJERG INVEST ApS (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Navne: SIGMA MEDIA ApS (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Stiftere: J. HØJBJERG INVEST ApS, BOULUND INVEST ApS (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive uafhængig virksomhed med rådgivning, analyse, distribution og markedsføring vedrørende medieprodukter, både på privat- og erhvervsmarkedet, samt hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2014-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2014-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2014-01-13 tilføjes Navne: SIGMA MEDIA ApS (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2014-01-12 fjernes Navne: SIGMA MEDIA A/S (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2014-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Jesper Højbjerg Hansen. (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2014-01-13 tilføjes Vedtægter: 2014-01-13 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2014-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2014-01-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2014-01-13 fjernes Bestyrelse: Jesper Højbjerg Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-10 tilføjes Bestyrelse: Søren Bjerre Bach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 fjernes Bestyrelse: Dorte Boulund Knudsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Legale ejere: J. HØJBJERG INVEST ApS (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-01 fjernes Bestyrelse: Frits Stjernholm Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Bestyrelse: Frits Stjernholm Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Bestyrelse: Dorte Boulund Knudsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irisvej 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2010-06-09 tilføjes Direktion: Jesper Højbjerg Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2010-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2010-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-09 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2010-06-09 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2010-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@sigmamedia.dk (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2010-06-09 tilføjes Navne: SIGMA MEDIA A/S (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2010-06-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2010-06-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2010-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2010-06-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Stiftere: J. HØJBJERG INVEST ApS, BOULUND INVEST ApS (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2010-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2010-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-03)