Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
THALBITZER HOLDING ApS (CVR 20242590) | OPLØSTEFTERSPALTNING | 07.06.2010 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Thalbitzer Holding ApS (CVR 40876154) | NORMAL | 19.08.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Wiik Holding ApS (CVR 40876146) | NORMAL | 19.08.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Anne Normann Wiik | 08.06.2010 | 19.08.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Henrik Albert Thalbitzer | 08.06.2010 | 19.08.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
THALBITZER HOLDING ApS (CVR 20242590) | 08.06.2010 | 18.08.2019 | 100,00% | 100,00 % |