Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Formål | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Hovedbranche |
Den 2024-08-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-07 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2013-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: COOL GROUP ApS. (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2014-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET PYRAMIDEN ApS. (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: CAPEXCONNECT ApS. (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2018-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Kolding IF Fodbold ApS. (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2021-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Kolding Stadion Tribune ApS. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-11-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Novomatrix ApS. (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2024-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Consultant Trading Company ApS. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 11.527.000,00 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-21 tilføjes Legale ejere: New S. Holding ApS, Farao Holding ApS (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-21 fjernes Legale ejere: Sundahl ABC ApS (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-20 fjernes Legale ejere: New S. Holding ApS (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-21 tilføjes Reelle ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-20 fjernes Reelle ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-21 tilføjes Vedtægter: 2023-11-21 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-07-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i andre selskaber og anden investeringsvirksomhed, at udøve konsulentvirksomhed samt enhver aktivitet, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-29 tilføjes Vedtægter: 2021-01-29 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: New S. Holding ApS (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2020-12-22 fjernes Legale ejere: Aarslev ApS (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-21 fjernes Legale ejere: New S. Holding ApS (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2020-12-21 fjernes Reelle ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-09-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2020-09-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-10 tilføjes Legale ejere: New S. Holding ApS, Aarslev ApS, Sundahl ABC ApS (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2016-12-09 fjernes Legale ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2016-12-09 tilføjes Vedtægter: 2016-12-09 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2016-07-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-27 tilføjes Legale ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 37, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2013-01-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2013-01-30 fjernes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2010-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydbanegade 2 b., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydbanegade 2 b., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-27 tilføjes Direktion: Søren Sundahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i andre selskaber samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2010-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2010-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Navne: SUNDAHL ApS (offentliggjort 2010-06-08)
Den 2010-05-27 tilføjes Reelle ejere: Søren Sundahl, Søren Sundahl (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2010-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-05-27 tilføjes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Vedtægter: 2010-05-27 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2010-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-08)
Den 2010-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-02-26)