Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AGC FASHION ApS. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-12-01 fjernes Revisor: S.J. REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-08-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-29 tilføjes Revisor: S.J. REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelykken 2-4, 2., 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2015-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lars Madsensvej 17, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2014-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lars Madsensvej 17, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2014-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2014-01-03 tilføjes Direktion: Jørn Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at rekrutere konsulenter og hermed beslægtet erhverv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-03 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2014-01-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2014-01-03 tilføjes Navne: EVOZOURCING ApS (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2014-01-02 fjernes Navne: WREDE HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2014-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-03 tilføjes Vedtægter: 2014-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2013-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 8, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 8, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-04 tilføjes Direktion: André Wrede Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2010-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Legale ejere: Jørn Kristensen, André Wrede Kristensen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2010-06-04 tilføjes Navne: WREDE HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2010-06-04 tilføjes Reelle ejere: Jørn Kristensen, André Wrede Kristensen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2010-06-04 tilføjes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Stiftere: André Wrede Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-05)
Den 2010-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)