Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensvej 17, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-08 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-08 fjernes Navne: 3PTOPREN ApS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-08 fjernes Stiftere: Dejan Stevic (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2015-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2015-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Bestyrelse: Finn Schwarz (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Bestyrelse: Finn Schwarz (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Bestyrelse: Morten Bjarneg Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Direktion: Finn Schwarz (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Direktion: Finn Schwarz (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensvej 17, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2013-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Regstrupparken 39, 4420 Regstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-24 tilføjes Bestyrelse: Morten Bjarneg Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-24 fjernes Direktion: Dejan Stevic (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde diverse rengøringsydelser (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Vedtægter: 2013-01-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regstrupparken 39, 4420 Regstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Direktion: Dejan Stevic (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Navne: 3PTOPREN ApS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Stiftere: Dejan Stevic (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)