Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillevej 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-27 fjernes Navne: MCV HOLDING, SEJET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Direktion: Michael Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Revisor: Revisto I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillevej 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-08 tilføjes Direktion: Michael Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 tilføjes Navne: MCV HOLDING, SEJET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-07 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1189 (offentliggjort 2010-06-04)
Den 2010-06-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1189 (offentliggjort 2010-06-04)
Den 2010-06-08 tilføjes Revisor: Revisto I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 tilføjes Vedtægter: 2010-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)