Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 35, 1117 København K (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af anden yderbeklædning (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Legale ejere: DAM & GREENFORT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Navne: A QUESTION OF ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Reelle ejere: Mads Ulrik Greenfort, Thomas Daniel Dam Larsen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Stiftere: Thomas Daniel Dam Larsen, Mads Ulrik Greenfort, Kasper Strømme Andersen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-07-07 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2020-01-24 Statstidende Dekret
Den 2019-11-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2019-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@aquestionof.net (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-27 fjernes Hjemmeside: www.aquestionof.net (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-05 fjernes Direktion: Mads Ulrik Greenfort (direktion) (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-10-03 fjernes Revisor: midt revision ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 tilføjes Revisor: midt revision ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2017-12-14 fjernes Revisor: MN Regnskab (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-05 tilføjes Revisor: MN Regnskab (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2016-09-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 35, 1117 København K (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 16, 2., 1851 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-20 tilføjes Hjemmeside: www.aquestionof.net (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2016-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aquestionof.net (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2016-05-19 fjernes Kontaktoplysninger: info@aquestionof.dk (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-11 tilføjes Legale ejere: DAM & GREENFORT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling af beklædningsgenstande og salg heraf. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2014-05-13 tilføjes Vedtægter: 2014-05-13 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2014-03-26 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-05 fjernes Direktion: Kasper Strømme Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 16, 2., 1851 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2012-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 6, kl. bagh., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-09-21)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 6, kl. bagh., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-09-21)
Den 2010-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 145, 1. bagh., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 145, 1. bagh., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-30 tilføjes Direktion: Kasper Strømme Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2010-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2010-05-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af anden yderbeklædning (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2010-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aquestionof.dk (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2010-05-30 tilføjes Navne: A QUESTION OF ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2010-05-30 tilføjes Reelle ejere: Mads Ulrik Greenfort, Thomas Daniel Dam Larsen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2010-05-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2010-05-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2010-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2010-05-30 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-30 tilføjes Stiftere: Thomas Daniel Dam Larsen, Mads Ulrik Greenfort, Kasper Strømme Andersen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2010-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2010-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-05)