Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikskaj 4, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 1, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2010-05-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FacilityNet ApS. (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2013-03-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ELECTRONIC TICKET SERVICES ApS. (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 1, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 8, st., 2450 København SV (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 8, st., 2450 København SV (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2015-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 45, 5., 1414 København K (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@cateringportal.dk (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-03-14 fjernes Revisor: REV OG RÅD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Revisor: REV OG RÅD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 45, 5., 1414 København K (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2010-05-21 tilføjes Direktion: Jeppe Fjord Skovbon (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Legale ejere: Jeppe Fjord Skovbon (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2010-05-21 tilføjes Navne: SWINVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2010-06-03)
Den 2010-05-21 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Fjord Skovbon (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Stiftere: Jeppe Fjord Skovbon (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Vedtægter: 2010-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-03)
Den 2010-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)