Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-10-01 fjernes Binavne: ISO PAINT CLIMATE COOLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvej 8, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-18 fjernes Bestyrelse: Jette Kjærgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Direktion: Ole Enevold Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-18 fjernes Navne: ISO PAINT EXPORT A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Stiftere: ISO PAINT HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Bestyrelse: Joen-Magnus Reinert (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Formål: Selskabets hovedformål er at drive handelsvirksomhed, at drive anden virksomhed som er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller bestyrelsesformanden og direktøren i forening eller af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Vedtægter: 2013-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Direktion: Ole Enevold Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 fjernes Direktion: Nina Kjærgaard Reinert (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Navne: ISO PAINT EXPORT A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-06-21 fjernes Navne: ISO PAINT CLIMATE COOLER A/S (offentliggjort 2010-06-03)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 8, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-02 tilføjes Bestyrelse: Jette Kjærgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Binavne: ISO PAINT CLIMATE COOLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Direktion: Nina Kjærgaard Reinert (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Navne: ISO PAINT CLIMATE COOLER A/S (offentliggjort 2010-06-03)
Den 2010-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Stiftere: ISO PAINT HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)