Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Duevang | 16.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Munch Hansen | 16.05.2023 | suppleant |
Max Ellegaard Hansen | 16.05.2023 | suppleant |
Brian Brendes Mikkelsen | 23.08.2022 | formand |
Søren Schov | 24.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Majbritt Tønnesen | 24.06.2021 | suppleant |
Thomas Bay Jensen | 27.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Joan Prahl Parente | 26.09.2016 | næstformand |
Kim Kettner | 21.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kai Hansen | 24.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ingolf Lind-Holm | 23.08.2022 | 16.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Duevang | 17.05.2022 | 15.05.2023 | suppleant |
Lars Hansen | 24.06.2021 | 16.05.2023 | suppleant |
Kai Niels-Erik Platz | 24.06.2021 | 17.05.2022 | suppleant |
Kim Farsøe | 25.09.2019 | 24.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Kofod | 25.09.2019 | 24.06.2021 | suppleant |
Mona Kirchler | 25.09.2019 | 24.06.2021 | suppleant |
Kai Niels-Erik Platz | 25.09.2019 | 23.06.2021 | suppleant |
Erik Munch Hansen | 27.09.2018 | 25.09.2019 | suppleant |
Mona Kirchler | 27.09.2018 | 24.09.2019 | suppleant |
Kai Niels-Erik Platz | 27.09.2017 | 24.09.2019 | suppleant |
Brian Brendes Mikkelsen | 21.09.2016 | 22.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Mikkelsen Jensen | 21.09.2016 | 26.09.2018 | suppleant |
Connie Videslet | 23.09.2015 | 25.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kim Kettner | 23.09.2015 | 20.09.2016 | suppleant |
Tom Søren Jensen | 24.09.2014 | 26.09.2018 | suppleant |
Thomas Christensen | 25.09.2013 | 23.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Petersen | 25.09.2012 | 21.09.2016 | næstformand |
Leif Bruno Hansen | 25.09.2012 | 24.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Joan Prahl Parente | 21.09.2011 | 25.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ingolf Lind-Holm | 28.05.2010 | 22.08.2022 | formand |
Kai Niels-Erik Platz | 28.05.2010 | 26.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Frank | 28.05.2010 | 21.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kim Farsøe | 28.05.2010 | 25.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans Mikkelsen Jensen | 28.05.2010 | 21.09.2011 | bestyrelsesmedlem |