Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kamillevej 7, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-07 fjernes Direktion: Lars Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-07 fjernes Navne: BLEGVAD GULVE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Revisor: m/s Stampe v/Ole Stampe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kamillevej 7, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Direktion: Lars Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Navne: BLEGVAD GULVE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Revisor: m/s Stampe v/Ole Stampe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Vedtægter: 2010-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)