Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Stuhr Svensson | 03.03.2011 | 03.02.2016 | direktion |
Erik Martin Gravgaard | 03.03.2011 | 16.08.2011 | direktion |
Helle Hornemann Nielsen | 27.05.2010 | 03.03.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Hornemann Nielsen | 27.05.2010 | 03.03.2011 | formand |