Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Damgårdsvej 24, 2990 Nivå (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-14 fjernes Direktion: Claus Elgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-14 fjernes Navne: ELPL INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-14 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Stiftere: Lars Plenge, Claus Elgaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: REVISOR KLAUS JOHANSSON (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damgårdsvej 24, 2990 Nivå (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Direktion: Claus Elgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Navne: ELPL INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Revisor: REVISOR KLAUS JOHANSSON (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Stiftere: Lars Plenge, Claus Elgaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Vedtægter: 2010-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)