Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Bestyrelse | ||||
Binavne | Tegningsregel | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Kapital | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2016-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: MØLLEÅVÆRKET A/S. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2024-05-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Court Villefrance Møller (suppleant) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Ib Børge Sørensen (suppleant) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Tina Tving Stauning (suppleant) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-06-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Buur Heisel (suppleant) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-11 fjernes Bestyrelse: Hans Toft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-10 fjernes Bestyrelse: Søren Buur Heisel (suppleant) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 tilføjes Binavne: Rudersdal Forsyning A/S (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandforsyningsaktivitet i Rudersdal Kommune. Selskabet skal sikre en vandforsyningsaktivitet af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-11-29 tilføjes Navne: Novafos Vand Rudersdal A/S (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-11-28 fjernes Navne: RUDERSDAL FORSYNING A/S (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-11-29 tilføjes Vedtægter: 2019-11-29 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-07-15 tilføjes Bestyrelse: Jan Heuring Klit (suppleant) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2019-07-15 fjernes Bestyrelse: Kristin Arendt (suppleant) (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 9, 1., 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-21 tilføjes Bestyrelse: Jimmy Sarvad (suppleant) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kristin Arendt (suppleant) (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Claus Holmegaard Larsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Jens Bo Ive (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-02 tilføjes Vedtægter: 2017-11-02 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2017-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 27, 2840 Holte (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-22 tilføjes Hjemmeside: www.novafos.dk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: novafos@novafos.dk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 fjernes Kontaktoplysninger: forsyningen@forsyningen.com (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Carsten Nystrup (direktør) (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Jane Britta Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: NOVAFOS Holding A/S (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Rudersdal Kommune (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 11.000.000,00 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-06 tilføjes Vedtægter: 2016-12-06 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Bo Ive (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 fjernes Bestyrelse: Jens Bo Ive (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Barnekow Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 fjernes Bestyrelse: Poul Christian Tage Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vand- og spildevandsforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vand- og spildevandsforsyningsaktivitet i Rudersdal Kommune. Selskabet skal sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig og til gavn for alle forbrugerne i selskabets forsyningsområde. Selskabets formål er endvidere at udøve virksomhed med nær tilknytning til vand- og nær tilknytning til vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed, jf. reglerne herom i vandsektorlovens § 18. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2013-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsesformanden og direktøren i forening. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2013-05-22 tilføjes Vedtægter: 2013-05-22 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: forsyningen@forsyningen.com (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-27 tilføjes Bestyrelse: Thomas Lesly Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-27 fjernes Bestyrelse: Randi Camilla Marschall Mondorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 27, 2840 Holte (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2011-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skættekæret 11, 2840 Holte (offentliggjort 2011-01-21)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skættekæret 11, 2840 Holte (offentliggjort 2011-01-21)
Den 2011-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Øverødvej 10, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-01 tilføjes Hovedbranche: Vandforsyning (offentliggjort 2011-08-20)
Den 2010-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øverødvej 10, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-27 tilføjes Bestyrelse: Randi Camilla Marschall Mondorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-27 tilføjes Direktion: Jane Britta Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Legale ejere: Rudersdal Kommune (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2010-05-27 tilføjes Navne: RUDERSDAL FORSYNING A/S (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2010-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-05-27 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Stiftere: Rudersdal Kommune (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-07-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)