Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Navne | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RASMUS DAMSGAARD ApS. (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Au2skader.dk ApS. (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2020-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Au2skader.dk, Syd ApS. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JM Autolakering, Vejle ApS. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Navne: RTIM Holding ApS (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-04-24 fjernes Navne: KARL DAMSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-04-25 tilføjes Vedtægter: 2022-04-25 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fejerskovparken 76, 7400 Herning (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2010-05-16 tilføjes Direktion: Karl Damsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt foretage investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2010-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Legale ejere: Karl Damsgaard (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2010-05-16 tilføjes Navne: KARL DAMSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2010-05-16 tilføjes Reelle ejere: Karl Damsgaard (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2010-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-05-16 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Stiftere: Karl Damsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Vedtægter: 2010-05-16 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2010-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-05-28)
Den 2010-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)