Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-05-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJ VEJSTRIBER A/S. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2021-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnsøgårdsvej 29, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Direktion: Gitte Laila Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-21 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Legale ejere: Gitte Laila Hansen, Lars Jensen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Navne: G. E. L. J. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Reelle ejere: Gitte Laila Hansen, Lars Jensen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Stiftere: Niels Aage Erling Jensen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnsøgårdsvej 29, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2020-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Græsmarkvej 18, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsmarkvej 18, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Græsmarkvej 18, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-09 tilføjes Legale ejere: Agnes Hørgren Jensen, Alma Hørgren Jensen, Lars Jensen (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-03-09 fjernes Legale ejere: Agnes Hørgren Jensen, Alma Hørgren Jensen (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-03-08 fjernes Legale ejere: Lars Jensen (offentliggjort 2018-03-31)
Den 2018-03-09 tilføjes Reelle ejere: Lars Jensen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-28 tilføjes Direktion: Gitte Laila Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2016-12-28 fjernes Direktion: Niels Aage Erling Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-28 tilføjes Legale ejere: Gitte Laila Hansen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2016-12-28 fjernes Legale ejere: Niels Aage Erling Jensen (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-28 tilføjes Reelle ejere: Gitte Laila Hansen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-02 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2012-04-02 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-24 tilføjes Legale ejere: Lars Jensen (offentliggjort 2018-03-31)
Den 2010-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsmarkvej 18, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2010-05-21 tilføjes Direktion: Niels Aage Erling Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2010-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-21 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Legale ejere: Niels Aage Erling Jensen (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2010-05-21 tilføjes Navne: G. E. L. J. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Stiftere: Niels Aage Erling Jensen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Vedtægter: 2010-05-21 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-19)