Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Marianne Lukasen | 18.05.2010 | |
Trine Løvgren Persson | 18.05.2010 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
LARS PERSSON HOLDING ApS (CVR 29317631) | NORMAL | 01.07.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Christian Løvgren Persson | 31.12.2016 | 30.06.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Trine Løvgren Persson | 01.11.2011 | 31.12.2016 | 100,00% | 100,00 % |