Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-13 fjernes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-13 fjernes Navne: A. SUSHI ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-13 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 fjernes Stiftere: Louise Maria Jonasson, Anders Eriksson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 fjernes Direktion: Mariaewa Joanna Jonasson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 20, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-01 tilføjes Direktion: Mariaewa Joanna Jonasson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Direktion: Anders Eriksson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 20, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-20 tilføjes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Direktion: Anders Eriksson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurations- og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Navne: A. SUSHI ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Stiftere: Louise Maria Jonasson, Anders Eriksson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Vedtægter: 2010-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)