Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Revisor | Vedtægter | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-10 fjernes Bestyrelse: Lena Trend (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 fjernes Bestyrelse: Christian Winther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-02-06 tilføjes Bestyrelse: Lena Trend (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2020-02-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Vagn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-17 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@actus.as (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-10-27 tilføjes Bestyrelse: Henrik Vagn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-10-27 fjernes Bestyrelse: Jesper Kaas Horsbøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-26 fjernes Bestyrelse: Claus Møller (formand) (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, eje og drive, herunder udleje, samt eventuelt afhænde fast ejendom (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 52, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: jst@tasfo.dk (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strevelinsvej 28, 4., 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-09-22 tilføjes Bestyrelse: Claus Møller (formand) (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-09-22 fjernes Bestyrelse: Viggo Madsen Tastesen (formand) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Direktion: Jesper Kaas Horsbøl (direktør) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 fjernes Direktion: Jesper Steen Tastesen (direktion) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Vedtægter: 2015-09-22 (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-09-15 tilføjes Legale ejere: Ejendomsselskabet Hillerød Holding A/S (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-09-14 fjernes Legale ejere: VET INVEST A/S (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strevelinsvej 28, 4., 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejrmosegårds Allé 106, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2013-08-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jst@tasfo.dk (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2011-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at erhverve, udvikle, drive og finansiere fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2011-12-12 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2011-12-12 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden alene, eller en direktør alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2011-12-12 tilføjes Vedtægter: 2011-12-12 (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejrmosegårds Allé 106, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2010-05-19 tilføjes Bestyrelse: Viggo Madsen Tastesen (formand) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2010-05-19 tilføjes Direktion: Jesper Steen Tastesen (direktion) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2010-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Legale ejere: VET INVEST A/S (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2010-05-19 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HILLERØD A/S (offentliggjort 2010-05-21)
Den 2010-05-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-05-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Stiftere: VET INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-05-21)
Den 2010-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)