Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 11, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-17 fjernes Bestyrelse: Kirsti I Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Direktion: Robert Erland Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-17 fjernes Navne: REN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-26 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning, finansiering, rådgivning, handel og produktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Navne: REN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-30 fjernes Navne: A/S ROBERT E. NIELSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Vedtægter: 2003-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 fjernes Bestyrelse: Peter Gregers Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 11, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Gregers Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Direktion: Robert Erland Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Navne: A/S ROBERT E. NIELSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Revisor: REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)